Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thống nhất đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (sáng 18/5/2024), các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã đề ra.
Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí TRẦN THANH MẪN, sinh ngày 12/8/1962; Quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Dân tộc Kinh; Ngày vào Đảng: 25/8/1982; Ngày chính thức: 25/8/1983. Học vị: Tiến sĩ kinh tế.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 01/04/2021); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ.
Từ 01/1988 - 6/1994: Đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.
Từ 7/1994 - 11/1999: Đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.
Từ 12/1999 - 12/2003: Đồng chí Trần Thanh Mẫn là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.
Từ 01/2004 - 3/2008: Đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.
Từ 3/2008 - 12/2010: Đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Từ 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 4/2016 - 6/2017: Đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tiếp đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm các chức vụ": Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Từ 6/2018 - 19/9/2019: Đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Từ 20/9/2019 - 31/01/2021: Đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV